KRS 0000183387
REGON01560931800000
Nazwa"SATER MYSŁOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSATER MYSŁOWICE
Data rejestracji 12 gru 2003 (21 lat temu) 12 gru 2003
Data usunięcia 07 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 125/127, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #0201A GOSPODARKA LEŚNA #0201B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE #0202Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2003-12-12
2008-05-23
1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000 ZŁOTYCH
01183746500000
Wspólnik
2004-02-23
2013-11-07
2200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.100.000,00 ZŁOTYCH
27064790400000
Wspólnik
2004-02-23
2008-05-23
440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.000 ZŁOTYCH
01560429000000
PIOTR RYCHWALSKI
Wspólnik
2008-05-23
2011-03-29
440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 220.000,00 ZŁ
ROBERT MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-03
2013-11-07
MAREK RYSZARD ZIARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2010-09-23
JACEK JUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2010-09-23
MARIUSZ BAJNO
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2010-09-23
MAREK BĄK
Członek Organu Nadzoru
2010-09-23
2013-11-07
PIOTR RYCHWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-23
2011-06-30
ALICJA SROKA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-23
2013-11-07
RYSZARD MAJ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2010-09-23
DONAT KAZIMIERZ DOMASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2010-09-23
GRZEGORZ CZOKAJŁO
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2010-09-23
LESZEK ŁOMSKI
Likwidator
2012-12-21
2013-11-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANTOINE HUBERT AVRIL
PREZES ZARZĄDU
2003-12-12
2004-12-02
ZBIGNIEW KRZYSZTOF KRAWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-23
2005-07-25
ADAM FRANCISZEK DZIEŻA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-23
2005-07-25
FELICE SCOCCIMARRO
PREZES ZARZĄDU
2004-12-02
2008-01-09
KRYSTIAN JERZY MACAŁA
PREZES ZARZĄDU
2008-05-23
2010-09-23
LESZEK ŁOMSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-09-23
2012-12-21
2003-12-12
2012-12-21
"SATER MYSŁOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-12
2005-06-07
TABOROWA, 14, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie