KRS 0000504102
NIP5851468409
REGON22206059100000
NazwaATOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaATOF
Data rejestracji 01 kwi 2014 (10 lat temu) 01 kwi 2014
Data usunięcia 05 mar 2019 05 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. W. ANDERSA, 3, SOPOT, 81-831, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5851468409
data rejestracji 24 kwi 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEMARIUSZ SOKOŁOWSKI
Wspólnik
2014-04-01
2015-01-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
KAROLINA IZABELA SZREDER
Wspólnik
2014-04-01
2018-01-18
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400,00 ZŁ
SEBASTIAN BOGUSŁAWSKI
Wspólnik
2014-04-01
2015-01-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
MICHAEL KOWALIK
Wspólnik
2015-01-08
2016-07-01
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ
JACEK JERZY JAŚKOWSKI
Wspólnik
2016-07-01
2019-03-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
DANIEL JAŚKIEWICZ
Wspólnik
2014-04-01
2015-01-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
DANIEL RAFAŁ JAŚKIEWICZ
Prokurent
2014-06-06
2015-03-05
PROKURA ŁĄCZNA
JACEK JERZY JAŚKOWSKI
Prokurent
2016-07-01
2016-07-01
PROKURA SAMOISTNA
SEBASTIAN BOGUSŁAWSKI
Prokurent
2014-06-06
2015-03-05
PROKURA ŁĄCZNA
MARIUSZ SOKOŁOWSKI
Prokurent
2014-06-06
2015-03-05
PROKURA ŁĄCZNA
JACEK JERZY JAŚKOWSKI
Likwidator
2018-04-30
2019-03-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ( W TYM PREZESA) ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAROLINA IZABELA SZREDER
PREZES ZARZĄDU
2014-04-01
2015-06-29
MICHAEL KOWALIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-01
2015-06-29
MICHAEL KOWALIK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-29
2016-07-01
JACEK JERZY JAŚKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-07-01
2018-04-30
2014-04-01
2018-04-30
ATOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-01
2015-03-05
CZYŻEWSKIEGO, 8, SOPOT, 81-706, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie