KRS 0000496660
NIP5272616522
REGON14211663000000
NazwaSWM POLAND GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSWM POLAND GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 lut 2014 (11 lat temu) 07 lut 2014
Data usunięcia 24 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5272616522
data rejestracji 17 lis 2009
status Czynny
24184000072213758008130022
86184000072213758008122019
54184000072213758008102419
87184000072213758008160413
55184000072213758008121219
44184000072213758008001719
23184000072213758008101619
37184000072213758008161313
69184000072213758008190710
04184000072213758008103319
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIROBERT BUDI HARTONO
Beneficjent
1941-04-28
BAMBANG HARTONO
Beneficjent
1939-10-02
DAVID RONALD SURBEY
zgłaszający - członek zarządu
1964-06-19
DARIUSZ RAFAŁ SKOPEK
Prokurent
2014-07-22
2019-04-24
PROKURA SAMOISTNA
Wspólnik
2014-02-07
2019-04-24
10171535300000
SWM LP LUXEMBOURG SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE
Wspólnik
2014-02-07
2017-10-18
SWM LUXEMBOURG SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Wspólnik
2017-10-18
2019-04-24
ROBERT BUDI HARTONO
Beneficjent
POSIADA 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM REJESTROWANEJ SPÓŁKI.
BAMBANG HARTONO
Beneficjent
POSIADA 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM REJESTROWANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. WSPÓLNIKA SWM POLAND GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WSPÓLNIKA SWM POLAND GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: 1. JEAN LUC DARMON 2. KELLY LAWLER WSPÓLNIK SWM LUXEMBOURG SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE JEST REPREZENTOWANY ZA ŁĄCZNYM PODPISEM, CO NAJMNIEJ JEDNEGO DYREKTORA KATEGORII A ORAZ JEDNEGO DYREKTORA KATEGORII B. W SKŁAD ZARZĄDU SWM LUXEMBOURG SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE WCHODZĄ : 1. JOHN BLASKO - DYREKTOR KATEGORII A 2. MICHEL CÉSAR ALPHONSE VINCENT FIEVEZ - DYREKTOR KATEGORII B 3. PHILIPPE JEAN MICHEL RAGOT - DYREKTOR KATEGORII A 4. DAVID RONALD SURBEY - DYREKTOR KATEGORII B 5. LAWLER KELLY - DYREKTOR KATEGORII A
Członek Organu Reprezentacji
2014-02-07
2019-04-24
10171535300000
SWM LP LUXEMBOURG SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE
Członek Organu Reprezentacji
2014-02-07
2017-10-18
SWM LUXEMBOURG SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Członek Organu Reprezentacji
2017-10-18
2019-04-24
2014-02-07
2019-04-24
SPÓŁKA JAWNA
2014-02-07
2019-04-24
SWM POLAND GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
2014-02-07
2019-04-24
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2015-06-24
2019-04-24
1729Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
2015-06-24
2019-04-24
1721Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
2015-06-24
2019-04-24
3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2015-06-24
2019-04-24
3821Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2015-06-24
2019-04-24
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2015-06-24
2019-04-24
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2015-06-24
2019-04-24
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-06-24
2019-04-24
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-06-24
2019-04-24
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-06-24
2019-04-24
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie