KRS 0000522785
NIP7331347936
REGON10183766500000
NazwaDELSTAR POLAND SWM POLAND GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDELSTAR POLAND SWM POLAND GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 wrz 2014 (10 lat temu) 09 wrz 2014
Data usunięcia 14 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 1I, SMOLICE, 95-010, STRYKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2060Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#139 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEWspólnik
2014-09-09
2018-02-14
10171535300000
SWM LP LUXEMBOURG SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE
Wspólnik
2014-09-09
2017-12-13
SWM LUXEMBOURG SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Wspólnik
2017-12-13
2018-02-14
WITOLD MACIEJ KASPERKOWIAK
Prokurent
2014-10-20
2016-06-21
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ RAFAŁ SKOPEK
Prokurent
2016-06-21
2018-02-14
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ RAFAŁ SKOPEK
Likwidator
2018-01-15
2018-02-14
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. WSPÓLNIKA SWM POLAND GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WSPÓLNIKA SWM POLAND GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: 1. JEAN LUC DARMON 2. KELLY LAWLER WSPÓLNIK SWM LUXEMBOURG SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE JEST REPREZENTOWANY ZA ŁĄCZNYM PODPISEM, CO NAJMNIEJ JEDNEGO DYREKTORA KATEGORII A ORAZ JEDNEGO DYREKTORA KATEGORII B. W SKŁAD ZARZĄDU SWM LUXEMBOURG SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE WCHODZĄ: 1. JOHN BLASKO - DYREKTOR KATEGORII A 2. MICHEL CÉSAR ALPHONSE VINCENT FIEVEZ - DYREKTOR KATEGORII B 3. PHILIPPE JEAN MICHEL RAGOT - DYREKTOR KATEGORII A 4. DAVID RONALD SURBEY - DYREKTOR KATEGORII B 5. LAWLER KELLY - DYREKTOR KATEGORII A
Członek Organu Reprezentacji
2014-09-09
2018-01-15
10171535300000
SWM LP LUXEMBOURG SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE
Członek Organu Reprezentacji
2014-09-09
2017-12-13
SWM LUXEMBOURG SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Członek Organu Reprezentacji
2017-12-13
2018-01-15
2014-09-09
2018-01-15
DELSTAR POLAND SWM POLAND GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie