KRS 0000481794
NIP7811888856
REGON30255870200000
NazwaSILWES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaSILWES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 18 paź 2013 (11 lat temu) 18 paź 2013
Data usunięcia 02 mar 2017 02 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres UL. CHŁODNA, 64, WARSZAWA, 00-872, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 12500,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5000
Dane podatkowe
NIP 7811888856
data rejestracji 26 mar 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPIOTR JAŚKOWSKI
reprezentant
MACIEJ GOTKIEWICZ
reprezentant
WITOLD WIKTOR GRZESIAK
Beneficjent
JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ
Beneficjent
WITOLD WIKTOR GRZESIAK
Beneficjent
WITOLD WIKTOR GRZESIAK POSIADA BEZPOŚREDNIO 18,4% AKCJI SPÓŁKI WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ 68,7% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TIKAKA CONSULTANTS LIMITED Z SIEDZIBĄ W LARNACE, CYPR, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 31,6% AKCJI SPÓŁKI WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SPÓŁKA WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSIADA 31,3 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TIKAKA CONSULTANTS LIMITED Z SIEDZIBĄ W LARNACE, CYPR ORAZ 31,3 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VASADA LIMITED Z SIEDZIBĄ W LARNACE, CYPR, KTÓRA POSIADA 31,6% AKCJI SPÓŁKI WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SPÓŁKA WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSIADA 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE REALCO PROPERTY INVESTMENT AND DEVELOPMENT SP. Z O.O., KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SILWES W22 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.
JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ
Beneficjent
JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ POSIADA BEZPOŚREDNIO 18,4% AKCJI SPÓŁKI WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ 68,7% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VASADA LIMITED Z SIEDZIBĄ W LARNACE, CYPR, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 31,6% AKCJI SPÓŁKI WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SPÓŁKA WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSIADA 31,3 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VASADA LIMITED Z SIEDZIBĄ W LARNACE, CYPR ORAZ 31,3 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TIKAKA CONSULTANTS LIMITED Z SIEDZIBĄ W LARNACE, CYPR, KTÓRA POSIADA 31,6% AKCJI SPÓŁKI WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SPÓŁKA WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSIADA 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE REALCO PROPERTY INVESTMENT AND DEVELOPMENT SP. Z O.O., KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SILWES W22 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.
2013-10-18
2014-06-23
"ZAWARTOWSKI & NOWACZYK LORAK TRZECIA" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2013-10-18
2014-06-23
BOTANICZNA, 10, POZNAŃ, 60-586, POZNAŃ, POLSKA
2014-06-23
2016-08-25
PIĘKNA, 24, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie