KRS 0000480712
NIP5932596011
REGON22197449000000
NazwaMAXIMUS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAXIMUS TRADING
Data rejestracji 10 paź 2013 (11 lat temu) 10 paź 2013
Data usunięcia 13 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻEROMSKIEGO, 32, SZTUMSKIE POLE, 82-400, SZTUM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 510000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5932596011
data rejestracji 10 gru 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#310 PRODUKCJA MEBLI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWYJACEK ALEKSANDER RÓŻYCKI
reprezentant
RAUL ROYO-LOPEZ
reprezentant
1974-10-29
JAVIER ROCA HERNANDEZ
Beneficjent
1951-08-20
JOSEP ROCA NOGUERA
Beneficjent
1963-03-27
VICTOR GARCIA DE GOMAR
Beneficjent
1975-09-20
GABRIEL PICH-AGUILERA ROCA
Beneficjent
1969-10-25
JOSE MARIA ROCA HERNANDEZ
Beneficjent
1961-09-28
SANTIAGO DE GOMAR ROCA
Beneficjent
1956-07-09
RAMON CASALS ROCA
Beneficjent
1964-06-25
Wspólnik
2013-10-10
2023-01-13
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 510.000,00 ZŁ
19167070300000
TOMASZ PIETRZAK
Prokurent
2013-10-10
2023-01-13
JUAN TADEO RUNO PODBIELSKI
Prokurent
2013-10-10
2016-09-23
PROKURA SAMOISTNA
JAVIER ROCA HERNANDEZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 74,99% UDZIAŁÓW W R&R BATHROOM PRODUCTS S.L., POŚREDNIO POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO SAU, KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MAXIMUS TRADING SP. Z O.O.
JOSEP ROCA NOGUERA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 74,99% UDZIAŁÓW W R&R BATHROOM PRODUCTS S.L., POŚREDNIO POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO SAU, KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MAXIMUS TRADING SP. Z O.O.
VICTOR GARCIA DE GOMAR
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 74,99% UDZIAŁÓW W R&R BATHROOM PRODUCTS S.L., POŚREDNIO POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO SAU, KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MAXIMUS TRADING SP. Z O.O.
GABRIEL PICH-AGUILERA ROCA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 74,99% UDZIAŁÓW W R&R BATHROOM PRODUCTS S.L., POŚREDNIO POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO SAU, KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MAXIMUS TRADING SP. Z O.O.
JOSE MARIA ROCA HERNANDEZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 74,99% UDZIAŁÓW W R&R BATHROOM PRODUCTS S.L., POŚREDNIO POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO SAU, KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MAXIMUS TRADING SP. Z O.O.
SANTIAGO DE GOMAR ROCA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 74,99% UDZIAŁÓW W R&R BATHROOM PRODUCTS S.L., POŚREDNIO POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO SAU, KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MAXIMUS TRADING SP. Z O.O.
RAMON CASALS ROCA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 74,99% UDZIAŁÓW W R&R BATHROOM PRODUCTS S.L., POŚREDNIO POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO SAU, KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MAXIMUS TRADING SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK PIOTR CZEBIOŁKO
PREZES ZARZĄDU
2013-10-10
2016-02-24
PABLO GAGO GAGO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-10
2016-02-24
MARCIN DYMARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-02-24
2023-01-13
RAÚL ROYO LÓPEZ
PREZES ZARZĄDU
2016-02-24
2021-05-27
RAÚL ROYO LÓPEZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-05-27
2023-01-13
JACEK RÓŻYCKI
PREZES ZARZĄDU
2021-05-27
2023-01-13
2013-10-10
2016-02-24
SKARSZEWSKA, 21, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie