KRS 0000291638
NIP1070008510
REGON14114965500000
NazwaTESALCA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTESALCA POLSKA
Data rejestracji 26 paź 2007 (17 lat temu) 26 paź 2007
Data usunięcia 20 mar 2017 20 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1753Z PRODUKCJA WŁÓKNINPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1754Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMAPGI SPAIN, S.L.
Wspólnik
2011-03-17
2017-03-20
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
TESALCA-99, SA
Wspólnik
2007-10-26
2011-03-17
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ANTONIUS VAN DER STEENHOVEN
Likwidator
2016-03-24
2017-03-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ OBYDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
JOSE DURANY PICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-26
2011-04-28
GABRIEL PICH-AGUILERA ROCA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-26
2011-04-28
1969-10-25
SCOTT MICHAEL TRACEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-28
2012-08-22
ANTONIUS JOHANNA MARIA VAN DER STEENHOVEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-28
2016-03-24
JEAN MARC GALVEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-22
2016-03-24
2007-10-26
2016-03-24
TESALCA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie