KRS 0000475979
NIP7532432778
REGON16155032000000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO "RYSIOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO "RYSIOWICE"
Data rejestracji 06 wrz 2013 (11 lat temu) 06 wrz 2013
Data usunięcia 28 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 23, RYSIOWICE, 48-385, OTMUCHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHWspólnik
2013-09-06
2014-09-29
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
53153229500000
Wspólnik
2013-09-06
2014-09-29
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
53139729400000
Wspólnik
2013-09-06
2014-09-29
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
53091109100000
Wspólnik
2013-09-06
2014-09-29
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
53094936600000
GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROŚLINNEJ WIESŁAW CZAPIGA
Wspólnik
2013-09-06
2016-11-28
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ZDZISŁAW HASIAK
Wspólnik
2014-09-29
2016-11-28
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MARCIN FUJARCZUK
Wspólnik
2014-09-29
2016-11-28
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-09-29
2016-11-28
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
53246218300000
ANDRZEJ WOJCIECH ZYGMUNT
Wspólnik
2014-09-29
2016-11-28
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
WALDEMAR EUGENIUSZ RUSEK
Wspólnik
2014-09-29
2016-11-28
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MIROSŁAW CZAJKOWSKI
Likwidator
2015-10-30
2016-11-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
WIESŁAW CZAPIGA
ZASTĘPCA PREZESA
2014-09-29
2015-10-30
ANDRZEJ WOJCIECH ZYGMUNT
ZASTĘPCA PREZESA
2014-09-29
2015-10-30
ZYGMUNT ANTONI WOJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-09-06
2014-09-29
WŁADYSŁAW FILAR
ZASTĘPCA PREZESA
2013-09-06
2014-09-29
HENRYK KWIK
ZASTĘPCA PREZESA
2013-09-06
2014-09-29
MIROSŁAW CZAJKOWSKI
PREZES
2014-09-29
2015-10-30
2013-09-06
2014-09-29
GRUPA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO "FRĄCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-29
2015-10-30
GRUPA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO "RYSIOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-06
2014-09-29
23, FRĄCZKÓW, 48-314, PAKOSŁAWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie