KRS 0000386136
NIP7532421792
REGON16039422000000
NazwaGRUPA PRODUCENCKA "ZŁOTY KŁOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENCKA "ZŁOTY KŁOS"
Data rejestracji 16 maj 2011 (13 lat temu) 16 maj 2011
Data usunięcia 28 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 23, FRĄCZKÓW, 48-314, PAKOSŁAWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHWspólnik
2011-05-16
2018-02-28
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
53153229500000
Wspólnik
2011-05-16
2018-02-28
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
53139729400000
Wspólnik
2011-05-16
2018-02-28
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
53091109100000
Wspólnik
2011-05-16
2018-02-28
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
53094991700000
BARBARA PELAGIA WOJTOWICZ
Wspólnik
2011-05-16
2018-02-28
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
PAWEŁ EDWARD WOJTOWICZ
Wspólnik
2011-05-16
2018-02-28
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
MACIEJ LESZEK FILAR
Wspólnik
2011-05-16
2018-02-28
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
JAN ANDRZEJ SIEK
Wspólnik
2011-05-16
2018-02-28
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ZYGMUNT ANTONI WOJTOWICZ
Likwidator
2017-01-31
2018-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE WSZELKICH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI.
ZYGMUNT ANTONI WOJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-05-16
2017-01-31
WŁADYSŁAW FILAR
ZASTĘPCA PREZESA
2011-05-16
2017-01-31
PAWEŁ EDWARD WOJTOWICZ
ZASTĘPCA PREZESA
2011-05-16
2017-01-31
2011-05-16
2017-01-31
GRUPA PRODUCENCKA "ZŁOTY KŁOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie