KRS 0000022309
NIP7531000806
REGON53093476100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "ŁAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "ŁAN"
Data rejestracji 26 cze 2001 (23 lata temu) 26 cze 2001
Data usunięcia 01 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 19, BIECHÓW, 48-314, PAKOSŁAWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 98000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNASTANISŁAW BODZIONY
Wspólnik
2001-06-26
2011-07-01
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500ZŁ
WŁADYSŁAW FILAR
Wspólnik
2001-06-26
2011-07-01
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.650,00 ZŁ
LIDIA MICHALAK
Wspólnik
2001-06-26
2011-07-01
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.600ZŁ.
WIKTORIA MARIA FILAR
Wspólnik
2001-06-26
2011-07-01
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28000,00 ZŁ.
JANUSZ ANDRZEJ DUCHIŃSKI
Wspólnik
2001-06-26
2011-07-01
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.250 ZŁ
WIKTORIA MARIA FILAR
Likwidator
2010-10-20
2011-07-01
STANISŁAW BODZIONY
Likwidator
2010-10-20
2011-07-01
GRAŻYNA KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2006-05-18
JANUSZ ANDRZEJ DUCHIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2006-05-18
MIECZYSŁAW BUGAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2004-05-24
WŁADYSŁAW FILAR
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2006-05-18
BENEDYKT GRUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-21
2004-05-24
HELENA KRYSTYNA ROJOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2002-06-21
MICHALINA KOŚCIELNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2004-05-24
ROMAN ANDRZEJ BERINI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-24
2006-05-18
JAN BERINI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-24
2006-05-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WIKTORIA MARIA FILAR
PREZES ZARZĄDU
2001-06-26
2010-10-20
STANISŁAW BODZIONY
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-26
2010-10-20
2001-06-26
2010-10-20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "ŁAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-26
2003-07-17
19, BIECHÓW, 48-384, NOWAKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie