KRS 0000069866
NIP7530000388
REGON00036979700000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 07 gru 2001 (23 lata temu) 07 gru 2001
Data usunięcia 21 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 85, KAŁKÓW, 48-385, OTMUCHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIHALINA CZEPIEL
Likwidator
2017-01-12
2017-07-21
MARIOLA BARBARA WIELGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-26
2006-09-15
WŁADYSŁAW GĄSIOR
Członek Organu Nadzoru
2003-03-26
2006-09-15
JANUSZ DRELICHARZ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-26
2010-08-09
JÓZEF TRZEPAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-26
2006-09-15
JANINA POPIELA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-26
2006-09-15
ANDRZEJ WOJCIECH ZYGMUNT
Członek Organu Nadzoru
2006-09-15
2017-07-21
TERESA GRAŻYNA NOSAL
Członek Organu Nadzoru
2006-09-15
2014-08-01
LILA GRAŻYNA HUMAJ
Członek Organu Nadzoru
2010-08-09
2017-07-21
WŁADYSŁAWA WILLMAN
Członek Organu Nadzoru
2014-08-01
2017-07-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
HALINA CZEPIEL
PREZES ZARZĄDU
2004-07-30
2017-01-12
ZOFIA AUGUSTYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-30
2006-08-25
MARIA ŁAGOSZ
PREZES
2001-12-07
2004-07-30
ZDZISŁAW SZYDŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-07
2003-02-24
HALINA CZEPIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-30
2004-07-30
KRYSTYNA WANDA HOFFMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-25
2017-01-12
2001-12-07
2017-01-12
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
2001-12-07
2005-12-09
GRODKOWSKA, 4, OTMUCHÓW, 48-385, OTMUCHÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie