KRS 0000447674
NIP5272689567
REGON14652586700000
NazwaAGRO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGRO SOLUTIONS
Data rejestracji 21 sty 2013 (12 lat temu) 21 sty 2013
Data usunięcia 06 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #72 INFORMATYKAWspólnik
2013-01-21
2018-08-06
28.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.800.000,00 ZŁOTYCH
14624156100000
Wspólnik
2013-01-21
2018-08-06
7.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700.000,00 ZŁOTYCH
43265762000000
TOMASZ ANDRZEJ LAJFERT
Likwidator
2017-08-29
2018-08-06
WOJCIECH PIEJAK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-21
2016-11-03
MICHAŁ MIODUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-21
2018-08-06
JERZY SZYNDLER
Członek Organu Nadzoru
2013-01-21
2018-02-21
MARCIN TOMASZ ŻURAW
Członek Organu Nadzoru
2013-01-21
2018-02-21
PIOTR KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-11-03
2018-08-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK DUBIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-21
2016-02-19
TOMASZ ANDRZEJ LAJFERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-20
2017-08-29
2013-01-21
2017-08-29
AGRO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie