KRS 0000447538
NIP6112729318
REGON02205523100000
NazwaPOLINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPOLINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 sty 2013 (12 lat temu) 14 sty 2013
Data usunięcia 14 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 90, RÓŻYNIEC, 59-706, RÓŻYNIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1396 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #1399 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7219 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHBOGUSŁAW JÓZEF WÓJTOWICZ
Wspólnik
2013-01-14
2019-02-14
TOMASZ DARIUSZ DANIŁOŚ
Wspólnik
2013-01-14
2019-02-14
MACIEJ GRZEGORCZYK
Prokurent
2017-11-03
2019-02-14
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJĘ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH, CO OBEJMUJĘ WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. POLINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA JEST JEDNOOSOBOWY, PREZESEM ZARZĄDU JEST BOGUSŁAW WÓJTOWICZ.
Członek Organu Reprezentacji
2013-01-14
2019-02-14
02204917600000
2013-01-14
2013-10-31
11 LISTOPADA, 12 B, SZKLARSKA PORĘBA, 58-580, SZKLARSKA PORĘBA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie