KRS 0000311129
NIP5591975999
REGON34036224000000
NazwaMAZUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAZUR
Data rejestracji 01 sie 2008 (16 lat temu) 01 sie 2008
Data usunięcia 08 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPORTOWA, 33b, ŚWIECIE, 86-100, ŚWIECIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7020000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5591975999
data rejestracji 28 wrz 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ DARIUSZ DANIŁOŚ
Beneficjent
TOMASZ MICHAŁ GOŹDZIOR
reprezentant
JACEK SZTACHAŃSKI
reprezentant
MICHAŁ MILCZAREK
Prokurent
2018-09-05
2021-06-08
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA
KAZIMIERZ JÓZEF MAZUR
Wspólnik
2008-08-01
2018-11-16
39.600 UDZIAŁÓ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.980.000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-09-05
2021-06-08
140400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.020.000,00 ZŁ
32041126700000
TOMASZ DARIUSZ DANIŁOŚ
Beneficjent
84% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BLEJKAN HOLDING, KTÓRA JEST 100%AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BLEJKAN S.A., KTÓRA JEST 100% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI MAZUR SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAZIMIERZ JÓZEF MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2008-08-01
2018-09-05
JACEK SZTACHAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-09-05
2021-06-08
TOMASZ MICHAŁ GOŹDZIOR
PREZES ZARZĄDU
2018-09-05
2021-06-08
2008-08-01
2021-06-08
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-01
2021-06-08
MAZUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-01
2021-06-08
SPORTOWA, 33b, ŚWIECIE, 86-100, ŚWIECIE, POLSKA
2018-09-05
2021-06-08
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, JAK DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA WYMAGAJĄCA SPECJALISTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI LUB SPRZĘTU: ZAKŁADANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH I WODOCHRONNYCH, OSUSZANIE BUDYNKÓW, RENOWACJA KANAŁÓW
2018-09-05
2021-06-08
2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2018-09-05
2021-06-08
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2018-09-05
2021-06-08
3700Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
2018-09-05
2021-06-08
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2018-09-05
2021-06-08
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2018-09-05
2021-06-08
4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2018-09-05
2021-06-08
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2018-09-05
2021-06-08
7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
2018-09-05
2021-06-08
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie