KRS 0000430821
NIP5862278730
REGON22172648000000
NazwaVINDICATIO IURIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVINDICATIO IURIS
Data rejestracji 23 sie 2012 (12 lat temu) 23 sie 2012
Data usunięcia 03 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. GRUNWALDZKA, 523, GDAŃSK, 80-320, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJANUSZ DOMINIK JERZEMOWSKI
Beneficjent
JACEK MARCIN JERZEMOWSKI
reprezentant
JACEK MARCIN JERZEMOWSKI
Wspólnik
2012-08-23
2019-02-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
JANUSZ DOMINIK JERZEMOWSKI
Wspólnik
2019-02-12
2023-02-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
JACEK JERZEMOWSKI
Likwidator
2022-03-31
2023-02-03
JANUSZ DOMINIK JERZEMOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MARTA NATALIA BLOCK
PREZES ZARZĄDU
2014-10-08
2019-02-12
PAWEŁ MACIEJ MROZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-23
2014-10-08
MARTA NATALIA BLOCK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-23
2014-10-08
JACEK MARCIN JERZEMOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-02-12
2022-03-31
2012-08-23
2022-03-31
VINDICATIO IURIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-08-23
2019-02-12
HALLERA, 19, GDYNIA, 81-453, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie