KRS 0000459092
NIP5862282795
REGON22186717900000
NazwaFUNDACJA AB INWESTOR SKATEPARK GDYNIA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAB INWESTOR SKATEPARK GDYNIA
Data rejestracji 19 kwi 2013 (11 lat temu) 19 kwi 2013
Data usunięcia 15 mar 2021 15 mar 2021
Forma prawnaFUNDACJA
Adres AL. GRUNWALDZKA, 523, GDAŃSK, 80-320, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email FUNDACJASKATEPARKGDYNIA@INTERIA.PL
Dane podatkowe
NIP 5862282795
data rejestracji 08 sie 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 mar 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJACEK MARCIN JERZEMOWSKI
Likwidator
2020-06-22
2021-03-15
MAGDALENA RYCHLIK
Członek Organu Nadzoru
2013-04-19
2021-03-15
RADOSŁAW KRÓLIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-19
2021-03-15
JACEK MARCIN JERZEMOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-19
2021-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, A JEŚLI W JEGO SKŁAD WCHODZI WIĘCEJ OSÓB, CO NAJMNIEJ PRZEZ DWIE OSOBY
ANDRZEJ PIOTR BOCZEK
PREZES ZARZĄDU
2013-04-19
2014-03-19
MICHAŁ GARDOCKI
PREZES ZARZĄDU
2014-03-19
2020-06-22
ADAM SEBASTIAN SZOSTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-19
2016-04-18
KRZYSZTOF TOMASZ BOCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-19
2020-06-22
MATEUSZ JAKUB STRZEŻEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-04-18
2020-06-22
2013-04-19
2014-10-14
"FUNDACJA SKATE PARK GDYNIA"
2014-10-14
2020-06-22
FUNDACJA AB INWESTOR SKATEPARK GDYNIA
2013-04-19
2014-03-19
PLAC KASZUBSKI, 17, GDYNIA, 81-350, GDYNIA, POLSKA
2014-03-19
2020-06-03
HALLERA, 19, GDYNIA, 81-453, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie