KRS 0000404515
NIP7010327344
REGON14590726500000
NazwaFUNDACJA "ADVANCED MANAGEMENT STUDIES" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaADVANCED MANAGEMENT STUDIES
Data rejestracji 07 gru 2011 (13 lat temu) 07 gru 2011
Data usunięcia 18 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres SENATORSKA, 13/15, WARSZAWA, 00-075, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010327344
data rejestracji 07 gru 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 wrz 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8542 ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ SZKOŁY WYŻSZE #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9001 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7219 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCHRADOSŁAW PIOTR KOSZEWSKI
Likwidator
2019-09-25
2023-09-18
PIOTR STEFAN KUROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-12-07
2023-09-18
JOSÉ ESCONDRILLAS WENCEL
Członek Organu Nadzoru
2011-12-07
2023-09-18
ERHARD GASDA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-07
2013-06-18
JAVIER SANTOMA JUNCADELLA
Członek Organu Nadzoru
2013-06-18
2023-09-18
CARLOS CAVALLE PINOS
Członek Organu Nadzoru
2013-06-18
2023-09-18
LUIS PABLO BRUSA
Członek Organu Nadzoru
2013-06-18
2023-09-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
RADOSŁAW PIOTR KOSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-07
2019-09-25
LUIS PABLO BRUSA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-07
2013-06-18
CZESŁAW WARSEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-07
2019-09-25
ERHARD STEFAN GASDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-18
2019-09-25
2011-12-07
2013-06-18
FUNDACJA CEBS
2013-06-18
2019-09-25
FUNDACJA "ADVANCED MANAGEMENT STUDIES"
2011-12-07
2013-06-18
MARSZAŁKOWSKA, 83, WARSZAWA, 00-683, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie