KRS 0000276222
NIP5832972851
REGON22038513600000
NazwaCBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCBS
Data rejestracji 09 mar 2007 (18 lat temu) 09 mar 2007
Data usunięcia 05 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARSZAŁKOWSKA, 83, WARSZAWA, 00-683, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (42)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5811 WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813 WYDAWANIE GAZET #5814 WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831 USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE #6832 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7219 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8542 ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ SZKOŁY WYŻSZE #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9001 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9004 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCHJOSE ESCONDRILLAS WENCEL
reprezentant
PRZEMYSŁAW ŁUKASZ CICHOWICZ
Beneficjent
WALDEMAR DOBRZYŃSKI
Beneficjent
PIOTR KUROWSKI
Beneficjent
JÓZEF GINTER
Beneficjent
MIKOŁAJ RAMIREZ GARCIA
Beneficjent
JOSE WENCEL ESCONDRILLAS
Członek Organu Nadzoru
2011-06-24
2022-09-05
JÓZEF GINTER
Członek Organu Nadzoru
2011-06-24
2022-09-05
PIOTR KUROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-06-24
2022-09-05
RADOSŁAW PIOTR KOSZEWSKI
Wspólnik
2007-03-09
2011-06-24
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
KRZYSZTOF DANIEL HRYWNIAK
Wspólnik
2007-03-09
2009-03-16
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ SOTKOWSKI
Wspólnik
2007-03-09
2009-03-16
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁOTYCH
FUNDACJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Wspólnik
2011-06-24
2022-09-05
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
010794050
JOSE ESCONDRILLAS WENCEL
Likwidator
2021-04-23
2022-09-05
PRZEMYSŁAW ŁUKASZ CICHOWICZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIKA
WALDEMAR DOBRZYŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIKA
PIOTR KUROWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIKA
JÓZEF GINTER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIKA
MIKOŁAJ RAMIREZ GARCIA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIKA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RADOSŁAW PIOTR KOSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-09
2021-04-23
HEROS DAVID MUSIAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-24
2012-09-26
LUIS PABLO BRUSA
SKARBNIK
2011-06-24
2021-04-23
2007-03-09
2011-08-09
B&B TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-09
2021-04-23
CBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-09
2009-03-16
STĄGIEWNA, 11, GDAŃSK, 80-750, GDAŃSK, POLSKA
2009-03-16
2010-05-26
WYBICKIEGO, 40, SOPOT, 81-842, SOPOT, POLSKA
2010-05-26
2011-06-24
G. JÓZEFA WYBICKIEGO, 40, SOPOT, 81-842, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie