KRS 0000401603
NIP5842724706
REGON22156065300000
NazwaDRAKKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDRAKKAR
Data rejestracji 09 lis 2011 (13 lat temu) 09 lis 2011
Data usunięcia 29 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ABRAHAMA, 1A, GDAŃSK, 80-307, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2225000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842724706
data rejestracji 01 lut 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #6499 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOWspólnik
2011-11-09
2012-06-25
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000(PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
22016260800000
Wspólnik
2012-06-25
2020-06-29
44.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.225.000,-ZŁ.
22016260800000
BOGUSŁAW STANISŁAW WALIŃSKI
Prokurent
2013-09-12
2015-02-20
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JAN RUTTE
Prokurent
2013-09-12
2015-02-20
PROKURA ŁĄCZNA
ROBERT SŁAWOMIR BĘBEN
Prokurent
2015-02-20
2016-08-03
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JAN RUTTE
Prokurent
2016-08-03
2020-06-29
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT.KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
BOGUSŁAW STANISŁAW WALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-09
2013-09-12
KRZYSZTOF JAN RUTTE
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-09
2013-09-12
MARLENA DOMINIKA ŚLIWIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-12
2015-02-20
BOGUSŁAW STANISŁAW WALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-20
2020-06-29
KRZYSZTOF JAN RUTTE
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-20
2016-08-03
2011-11-09
2020-06-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-09
2020-06-29
DRAKKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-09
2020-06-29
ABRAHAMA, 1A, GDAŃSK, 80-307, GDAŃSK, POLSKA
2015-02-20
2020-06-29
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-02-20
2020-06-29
35 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2015-02-20
2020-06-29
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-02-20
2020-06-29
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2015-02-20
2020-06-29
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2015-02-20
2020-06-29
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-02-20
2020-06-29
6499 - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-02-20
2020-06-29
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2015-02-20
2020-06-29
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2015-02-20
2020-06-29
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie