KRS 0000399300
NIP5242743960
REGON14515708300000
NazwaMOBIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOBIEM
Data rejestracji 17 paź 2011 (13 lat temu) 17 paź 2011
Data usunięcia 14 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PAŃSKA, 98, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 520000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5242743960
data rejestracji 15 wrz 2011
status Czynny
64124062921111001072953889
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARTUR POTOCKI
zgłaszający - członek zarządu
ADAM NOWE
zgłaszający - członek zarządu
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
ELIZA EWA DURNAKOWSKA
Wspólnik
2011-10-17
2016-03-24
2 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 260 000 ZŁ
MAREK NARUSZEWICZ
Wspólnik
2011-10-17
2016-03-24
2 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 260 000 ZŁ
Wspólnik
2016-03-24
2017-06-14
5.199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 519.900,00 ZŁ
35705431500000
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25 % OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWEGO POLSATU S.A., SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ELIZA EWA DURNAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-17
2013-01-17
ELIZA EWA DURNAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-17
2017-06-14
MAREK NARUSZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-17
2017-06-14
2011-10-17
2012-03-20
SMOLEŃSKA, 70, WARSZAWA, 03-528, WARSZAWA, POLSKA
2012-03-20
2013-04-17
OBRZEŻNA, 1, WARSZAWA, 02-691, WARSZAWA, POLSKA
2013-04-17
2015-05-26
ŁOWICKA, 54, WARSZAWA, 02-531, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie