KRS 0000382457
NIP9512227786
REGON14110118600000
NazwaCEZAR 10 SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCEZAR 10
Data rejestracji 30 mar 2011 (13 lat temu) 30 mar 2011
Data usunięcia 08 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHEŁMSKA, 21 BUD.4A, WARSZAWA, 00-724, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1001000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1001000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10010000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #931 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAPRZEMYSŁAW SĘCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-30
2019-07-08
PIOTR WOJCIECH DZIARSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-30
2019-07-08
PIOTR KARMELITA
Członek Organu Nadzoru
2011-03-30
2019-07-08
DARIUSZ EUGENIUSZ ZYCH
Członek Organu Nadzoru
2011-03-30
2019-04-23
EDYTA DUCHNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-03-30
2019-07-08
JERZY SŁAWEK
Powiernik
2015-05-22
2019-07-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
CEZARY ANDRZEJ PAZURA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-30
2019-07-08
GRZEGORZ JAROSŁAW KUBICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-30
2019-07-08
2011-03-30
2015-05-22
CEZAR 10 SPÓŁKA AKCYJNA
2015-05-22
2018-08-30
CEZAR 10 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2011-03-30
2013-11-25
CHEŁMSKA, 21 BUD 4A, WARSZAWA, 00-724, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie