KRS 0000372254
NIP9570979528
REGON22045315100000
NazwaOLIVIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLIVIA 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaOLIVIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLIVIA 4
Data rejestracji 07 gru 2010 (14 lat temu) 07 gru 2010
Data usunięcia 14 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres BATOREGO, 16, GDAŃSK, 80-251, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100
Dane podatkowe
NIP 9570979528
data rejestracji 16 lip 2007
status Czynny
06116022020000000477944916
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
10116022020000000477944456
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
20116022020000000477944858
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
36116022020000000477944570
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
43116022020000000477944638
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
67116022020000000477945079
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
72116022020000000478854655
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
74116022020000000477945050
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
82116022020000000477944130
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6530Z FUNDUSZE EMERYTALNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMACIEJ GRABSKI
Beneficjent
MACIEJ GRABSKI
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ GRABSKI
Beneficjent
PAN MACIEJ GRABSKI, JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI, POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLEGAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI NA SPRAWOWANIU POŚREDNIEJ KONTROLI NAD AKCJONARIUSZEM SPRAWUJĄCYM KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ ZGŁASZANĄ, POSIADAJĄCYM 50% AKCJI SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
2010-12-07
2012-01-19
C133 - "OP3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie