KRS 0000359834
NIP7010243989
REGON14248742000000
Nazwa"BIOELEKTRA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"BIOELEKTRA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 05 lip 2010 (14 lat temu) 05 lip 2010
Data usunięcia 06 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres KSIĄŻĘCA, 15, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010243989
data rejestracji 28 maj 2010
status Czynny
38102011690000870208893275
PKO Oddział 16 w Warszawie
ul. Wałbrzyska 11 02-739 Warszawa POLSKA
42102017520000070201490044
PKO Oddział 1 w Elblągu
ul. Królewiecka 88 82-300 Elbląg POLSKA
66102017520000020201489954
PKO Oddział 1 w Elblągu
ul. Królewiecka 88 82-300 Elbląg POLSKA
88102017520000040201329507
PKO Oddział 1 w Elblągu
ul. Królewiecka 88 82-300 Elbląg POLSKA
96102035410000560202306371
PKO Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIJAROSŁAW ARTUR DROZD
Beneficjent
MACIEJ PRZYBYLSKI
Beneficjent
JAROSŁAW ARTUR DROZD
zgłaszający - członek zarządu
GRZEGORZ ZAMBRZYCKI
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF ANDRZEJ GRABOWSKI
Wspólnik
2010-07-05
2013-12-06
WOJCIECH DOWBOR
Wspólnik
2010-10-14
2013-09-18
RADOSŁAW MAREK MUSZYŃSKI
Wspólnik
2011-09-22
2013-12-06
LECH ANDRZEJ DANIŁOWICZ
Wspólnik
2010-07-05
2011-09-22
RADOSŁAW MAREK MUSZYŃSKI
Wspólnik
2010-07-05
2010-10-14
PAWEŁ PRZYBYLSKI
Wspólnik
2010-07-05
2013-12-06
"BIOELEKTRA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2010-07-05
2013-12-06
JAROSŁAW ARTUR DROZD
Wspólnik
2010-07-05
2013-12-06
JAROSŁAW ARTUR DROZD
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
MACIEJ PRZYBYLSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KRZYSZTOF GRABOWSKI I JAROSŁAW DROZD DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI LUB JEDEN Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI "BIOELEKTRA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO KOMPLEMENTARIUSZA
"BIOELEKTRA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Członek Organu Reprezentacji
2010-07-05
2013-12-06
2010-07-05
2010-10-14
"BIOELEKTRA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie