KRS 0000448744
NIP1132861840
REGON14650113400000
NazwaKORTOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKORTOWO
Data rejestracji 24 sty 2013 (12 lat temu) 24 sty 2013
Data usunięcia 31 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10050,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJSYLWIA PYSZNIAK
Beneficjent
SYLWIA PYSZNIAK
reprezentant
SYLWIA PYSZNIAK
Likwidator
2018-05-29
2020-08-31
JAROSŁAW ARTUR DROZD
Wspólnik
2013-01-24
2013-03-12
74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.700 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ANDRZEJ GRABOWSKI
Wspólnik
2013-01-24
2013-03-12
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA BARBARA GRABOWSKA
Wspólnik
2013-01-24
2013-03-12
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.800 ZŁOTYCH
EUSTIS COMPANY LIMITED
Wspólnik
2013-03-12
2020-08-31
198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900 ZŁOTYCH
SYLWIA PYSZNIAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DAMIAN KRZYSZTOF DYTRYCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-24
2013-03-12
RYSZARD BARTKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-24
2013-03-12
ANNA NATALIA MOŚCICKA KOT
PREZES ZARZĄDU
2013-03-12
2014-03-21
RAFAŁ KRZYSZTOF BAUER
PREZES ZARZĄDU
2014-03-21
2018-05-29
2013-01-24
2018-05-29
KORTOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie