KRS 0000352669
NIP6641920134
REGON29239234400000
NazwaAUTO-SIM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAUTO-SIM
Data rejestracji 29 mar 2010 (14 lat temu) 29 mar 2010
Data usunięcia 26 mar 2021 26 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PLAC CZERWCA 1976 ROKU, 3, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2000000
Dane podatkowe
NIP 6641920134
data rejestracji 11 maj 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHARTUR MISIAK
Beneficjent
GRZEGORZ BARAN
reprezentant
MICHAŁ JERZY ITTRICH
Członek Organu Nadzoru
2010-03-29
2021-03-26
STEFAN JACEK KARNABAL
Członek Organu Nadzoru
2013-07-19
2013-11-18
WOJCIECH BUDNY
Członek Organu Nadzoru
2013-11-18
2021-03-26
ZBIGNIEW EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-18
2016-02-26
LESZEK MACIEJ CZARNY
Członek Organu Nadzoru
2016-02-26
2021-03-26
LESZEK MACIEJ CZARNY
Członek Organu Nadzoru
2010-03-29
2013-11-18
SAMEER KHURANA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-29
2013-11-18
JAROSŁAW KOŁTUN
Członek Organu Nadzoru
2013-07-19
2013-11-18
GRZEGORZ BARAN
Likwidator
2019-08-26
2021-03-26
ARTUR MISIAK
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC AKCJONARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ARTUR GRZEGORZ MISIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-03-29
2019-08-26
MICHAŁ STOLAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-29
2019-02-27
STEFAN JACEK KARNABAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-18
2014-10-20
JAROSŁAW KOŁTUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-18
2014-10-20
2010-03-29
2019-08-26
AUTO-SIM SPÓŁKA AKCYJNA
2010-03-29
2019-03-11
AL. WINCENTEGO WITOSA, 31, WARSZAWA, 00-710, WARSZAWA, POLSKA
GKm 45/19
2022-06-15
2024-02-09
1127.71 PLN
IX GNc 4251/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Piotr Szewc Kancelaria Komornicza nr XVII w Warszawie
GKm 144/22
2023-06-12
2023-08-10
16364.8 PLN
IX GNc 7161/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Mariusz Jagiełło Kancelaria Komornicza nr VII w Warszawie
KM 243/23
2023-06-22
2023-10-19
379.39 PLN
VI Nc-e285654/21, VI Nc-e 285654/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Mateusz Kurek Kancelaria Komornicza nr XI w Warszawie
KM 240/23
2023-06-28
2023-10-19
369.38 PLN
VI Nc-e932598/22, VI Nc-e 932598/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Mateusz Kurek Kancelaria Komornicza nr XI w Warszawie
Km 1334/19
2023-06-30
2024-02-09
444.62 PLN
VI Nc-e 304701/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Piotr Bukszewicz Kancelaria Komornicza nr IV w Warszawie
Zakup usług doradczych w celu pozyskania kapitału na wdrożenie innowacji
137 250,00 zł
47 812,50 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie