KRS 0000337254
NIP5213542555
REGON14201262200000
NazwaGEO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGEO CAPITAL
Data rejestracji 16 wrz 2009 (15 lat temu) 16 wrz 2009
Data usunięcia 17 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 5, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 150000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji150000
Dane kontaktowe
Email INFO@GEOCAPITAL.INFO
Dane podatkowe
NIP 5213542555
data rejestracji 01 mar 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 wrz 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJADRIAN ACCORDI KRAWIEC
Beneficjent
FILIPINA AGATA ZAWŁOCKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ANNA GAŁĄZKA
Prokurent
2016-04-15
2017-12-29
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ NORBERT GLINKA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-16
2010-05-11
ANDRZEJ GLINKA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-16
2010-05-11
JAN TADEUSZ MACIEJKO
Członek Organu Nadzoru
2009-09-16
2010-05-11
MACIEJ ŚWIDERSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-11
2016-04-15
MARIUSZ LESZEK OLCHOWIK
Członek Organu Nadzoru
2010-05-11
2017-08-18
ANDRZEJ TADEUSZ KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-05-11
2016-04-15
ADAM WILCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-11
2016-04-15
ADAM WITOLD STOLARZ
Członek Organu Nadzoru
2010-05-11
2016-04-15
BAGEHL SINGH
Członek Organu Nadzoru
2016-04-15
2017-12-29
BARTOSZ KAROL PIASECKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-15
2022-04-12
ADRIAN ACCORDI KRAWIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
1 UDZIAŁ DAJE 2 GŁOSY; UPRZYWILEJOWANIE CO DO DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB ŻE BĘDĄ UPOWAŻNIAĆ DO DYWIDENTY PRZEWYŻSZAJĄCEJ PÓŁTORA RAZA DIWIDENDĘ DLA UDZIALÓW NIEUPRZYWILEJOWANYCH
JAKO PREZES ZARZĄDU I GŁÓWNY WSPÓLNIK ADRIAN ACCORDI-KRAWIEC SP. Z O.O., WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ADRIAN ACCORDI KRAWIEC
PREZES ZARZĄDU
2009-09-16
2016-04-15
RAVI PAL
PREZES ZARZĄDU
2016-04-15
2017-12-29
FILIPINA AGATA ZAWŁOCKA
PREZES ZARZĄDU
2017-12-29
2023-01-17
2009-09-16
2010-05-11
WAŁBRZYSKA, 11, WARSZAWA, 02-739, WARSZAWA, POLSKA
2010-05-11
2022-04-12
MARSZAŁKOWSKA, 84/92, WARSZAWA, 00-514, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie