KRS 0000322312
NIP6342715573
REGON24116577000000
NazwaEDGE SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEDGE SOLAR
Data rejestracji 27 sty 2009 (16 lat temu) 27 sty 2009
Data usunięcia 27 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 18, KATOWICE, 40-321, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 505000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@EDGESOLAR.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNAMAŁGORZATA BEATA LEGIERSKA
Wspólnik
2009-01-27
2013-01-07
1005 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 502.500,00 ZŁ
RYSZARD FREJNO
Wspólnik
2013-01-07
2016-01-20
338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 169.000,00 ZŁ
1976-03-26
EDYTA JADWIGA RECZKO
Wspólnik
2013-01-07
2016-01-20
336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 168.000,00 ZŁ
GRZEGORZ ŁAGOWSKI
Wspólnik
2013-01-07
2016-01-20
336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 168.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW KRASUSKI
Wspólnik
2016-01-20
2018-08-27
1.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 505.000,00 ZŁ
EDYTA JADWIGA RECZKO
Prokurent
2013-01-07
2016-01-20
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ ŁAGOWSKI
Prokurent
2013-01-07
2016-01-20
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ROBERT JAN LEGIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-27
2013-01-07
GRZEGORZ JAKUB RECZKO
PREZES ZARZĄDU
2013-01-07
2014-10-22
MICHAŁ LOREK
PREZES ZARZĄDU
2014-10-22
2016-01-20
STANISŁAW RUSNAK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-20
2017-06-23
2009-01-27
2013-01-07
MALNEZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-27
2013-01-07
BRUNONA JASIEŃSKIEGO, 31, KATOWICE, 40-586, KATOWICE, POLSKA
2013-01-07
2016-03-23
OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 10A, SŁAWKÓW, 41-260, SŁAWKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie