KRS 0000018917
NIP9730708058
REGON97791332700000
Nazwa"KTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKTS
Data rejestracji 11 cze 2001 (23 lata temu) 11 cze 2001
Data usunięcia 30 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHOPINA, 11, SULECHÓW, 66-100, SULECHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2020 PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #45 BUDOWNICTWO #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5274Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJMACIEJ JAROSŁAW KOZUBAL
Wspólnik
2001-06-11
2005-08-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁ.
ANDRZEJ TOBOLCZYK
Wspólnik
2001-06-11
2005-08-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁ.
ARTUR MACIEJ SOKÓLSKI
Wspólnik
2001-06-11
2005-08-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁ.
ZBIGNIEW KRASUSKI
Wspólnik
2005-08-31
2006-03-14
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000,00ZŁ.
HENRYK CZAJKOWSKI
Wspólnik
2005-08-31
2006-03-14
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000,00ZŁ.
GENOWEFA KRYSTYNA PATRIAS
Wspólnik
2006-03-14
2019-07-30
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ TOBOLCZYK
CZŁONEK
2001-06-11
2005-08-31
MACIEJ JAROSŁAW KOZUBAL
CZŁONEK
2001-06-11
2005-08-31
ARTUR MACIEJ SOKÓLSKI
CZŁONEK
2001-06-11
2005-08-31
ZBIGNIEW KRASUSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-08-31
2006-03-14
HENRYK CZAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-31
2006-03-14
GENOWEFA KRYSTYNA PATRIAS
PREZES ZARZĄDU
2006-03-14
2013-10-22
2001-06-11
2005-08-31
"KTS" ZAKŁADY FOTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie