KRS 0000580674
NIP9512399978
REGON36282238000000
NazwaPROPERTY FORTRESS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPROPERTY FORTRESS
Data rejestracji 26 paź 2015 (9 lat temu) 26 paź 2015
Data usunięcia 18 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WIERTNICZA, 115, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100700,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100700,00 PLN
Wartość nominalna akcji950,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji0
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.MARCIN WOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-10-26
2024-06-18
RYSZARD FREJNO
Członek Organu Nadzoru
2015-10-26
2024-06-18
1976-03-26
JANUSZ MORACZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-10-26
2024-06-18
MARCIN WOLSKI
Beneficjent
RAFAŁ WÓJTOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
CHRISTOPH GASSNER
Beneficjent
1973-04-02
MARCIN WOLSKI
Beneficjent
SPRAWUJĄCY KONTROLĘ NAD FUNDACJĄ NOBLE GROUNDS, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE BEZPOŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI CAŁOŚCI UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
CHRISTOPH GASSNER
Beneficjent
SPRAWUJĄCY KONTROLĘ NAD FUNDACJĄ NOBLE GROUNDS, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE BEZPOŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI CAŁOŚCI UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARIUSZ KONRAD HEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-10-26
2016-03-01
AGATA JUSTYNA MORACZEWSKA WOLSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-01
2019-03-05
RAFAŁ WÓJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2019-03-05
2024-06-18
2015-10-26
2024-06-18
SPÓŁKA AKCYJNA
2015-10-26
2024-06-18
PROPERTY FORTRESS SPÓŁKA AKCYJNA
2015-10-26
2024-06-18
UL. WIERTNICZA, 115, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
2015-10-26
2024-06-18
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-10-26
2024-06-18
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-10-26
2024-06-18
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2015-10-26
2024-06-18
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2015-10-26
2024-06-18
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-10-26
2024-06-18
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-10-26
2024-06-18
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2015-10-26
2024-06-18
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2015-10-26
2024-06-18
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-10-26
2024-06-18
8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie