KRS 0000600707
NIP9542762515
REGON36370428600000
NazwaLV INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaLV INVESTMENTS
Data rejestracji 10 lut 2016 (9 lat temu) 10 lut 2016
Data usunięcia 13 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MELCHIORA WAŃKOWICZA, 3, KATOWICE, 40-384, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100700,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100700,00 PLN
Wartość nominalna akcji950,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji106
Dane podatkowe
NIP 9542762515
data rejestracji 17 paź 2022
status Czynny
18105012141000009081156177
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
40105012141000009081156169
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
93105012141000009081156185
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.MARCIN WOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-02-10
2021-01-13
RYSZARD FREJNO
Członek Organu Nadzoru
2016-02-10
2021-01-13
JANUSZ MORACZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-02-10
2021-01-13
ANTONINA WOLSKA
Beneficjent
KRZYSZTOF GALACH
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ANTONINA WOLSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARTUR KRZYSZTOF FRONCZEK
PREZES ZARZĄDU
2016-02-10
2021-01-13
2016-02-10
2021-01-13
SPÓŁKA AKCYJNA
2016-02-10
2021-01-13
LV INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
2016-02-10
2021-01-13
UL. MELCHIORA WAŃKOWICZA, 3, KATOWICE, 40-384, KATOWICE, POLSKA
2016-02-10
2021-01-13
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2016-02-10
2021-01-13
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-02-10
2021-01-13
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2016-02-10
2021-01-13
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2016-02-10
2021-01-13
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-02-10
2021-01-13
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2016-02-10
2021-01-13
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2016-02-10
2021-01-13
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2016-02-10
2021-01-13
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-02-10
2021-01-13
8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie