KRS 0000310624
NIP9542657072
REGON24096960800000
NazwaSTOWARZYSZENIE IM.STANISŁAWA LEGIERSKIEGO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIM.STANISŁAWA LEGIERSKIEGO
Data rejestracji 25 lip 2008 (16 lat temu) 25 lip 2008
Data usunięcia 28 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres KONIKÓW POLNYCH, 28, KATOWICE, 40-644, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPIOTR KAROL GRUSZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-25
2019-11-28
ARTUR KRZYSZTOF FRONCZEK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-25
2019-11-28
RYSZARD JÓZEF FREJNO
Członek Organu Nadzoru
2008-07-25
2019-11-28
PIOTR KAROL GRUSZCZYŃSKI
Likwidator
2019-01-28
2019-11-28
RYSZARD JÓZEF FREJNO
Likwidator
2019-01-28
2019-11-28
PIOTR GRUSZCZYŃSKI
Likwidator
2019-01-28
2019-11-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TADEUSZ LEGIERSKI
PREZES STOWARZYSZENIA
2008-07-25
2019-01-28
2008-07-25
2019-01-28
STOWARZYSZENIE IM.STANISŁAWA LEGIERSKIEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie