KRS 0000169083
NIP6342565435
REGON15212959800000
Nazwa"INTERGAME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTERGAME
Data rejestracji 03 wrz 2003 (21 lat temu) 03 wrz 2003
Data usunięcia 31 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOCZNA, 6, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 990000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJACEK TOMASZ KUMOR
Beneficjent
JACEK TOMASZ KUMOR
reprezentant
BOGUMIŁ BRONISŁAW RAŹNIEWSKI
Wspólnik
2003-09-03
2005-04-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
EWA BOŻENA BIAŁA
Wspólnik
2003-09-03
2005-04-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
Wspólnik
2005-04-26
2024-01-31
1980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 990.000,00 ZŁ
24008657600000
MIROSŁAW JAN WRÓBEL
Prokurent
2006-11-30
2009-06-09
SAMOISTNA
ADAM DAMIAN MYSZOR
Prokurent
2009-02-12
2009-12-03
SAMOISTNA
MONIKA STACHOWSKA
Prokurent
2009-12-03
2013-07-08
SAMOISTNA
ANNA TERESA WIATROK
Prokurent
2009-12-03
2013-07-08
SAMOISTNA
MIROSŁAW WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2005-04-26
2009-12-03
BOGUMIŁ BRONISŁAW RAŹNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-26
2005-08-11
EWA BOŻENA BIAŁA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-26
2009-12-03
ZOFIA RAŹNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-11
2009-12-03
DAMIAN ŁUKASZ MAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-12-03
2024-01-31
MARCIN ZYGMUNT JASICA
Członek Organu Nadzoru
2009-12-03
2024-01-31
KRZYSZTOF PIOTR JANIK
Członek Organu Nadzoru
2010-09-28
2024-01-31
MICHAŁ WŁADYSŁAW MÓL
Członek Organu Nadzoru
2009-12-03
2010-09-28
JACEK TOMASZ KUMOR
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU POLGAME
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
BOGUMIŁ BRONISŁAW RAŹNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-03
2005-04-26
ANDRZEJ RYSZARD ROJEK
PREZES ZARZĄDU
2009-06-09
2012-05-25
JACEK TOMASZ KUMOR
PREZES ZARZĄDU
2013-07-08
2024-01-31
KLAUDIA ANNA RAŹNIEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-05-25
2013-07-08
GRZEGORZ JAKUB RECZKO
PREZES ZARZĄDU
2005-04-26
2009-06-09
2003-09-03
2005-04-26
"MULTIPLAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-03
2005-04-26
OCZKO 14, 42-350, KOZIEGŁOWY, POLSKA
2005-04-26
2006-11-30
JASIEŃSKIEGO, 31, KATOWICE, 40-586, KATOWICE, POLSKA
2006-11-30
2007-10-25
RYBNICKA, 220, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
2007-10-25
2009-06-26
KACZA, 3, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
2435-SEE.7113.3.21947033.2023.3
2023-07-28
2023-10-05
308193.1 PLN
3217-COW.723.010323.2023
Urząd Skarbowy w Żorach
2435-SEE.7113.3.22241096.2023.3
2023-08-30
2023-10-05
411809.08 PLN
3217-COW.723.012422.2023
Urząd Skarbowy w Żorach
2435-SEE.7113.5.24867118.2024.47
2024-02-23
2024-04-02
415946.45 PLN
3217-COW.723.000994.2024
Urząd Skarbowy w Żorach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie