KRS 0000391161
NIP6182134613
REGON30175012000000
NazwaTRIUMPH INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRIUMPH INVESTMENT
Data rejestracji 11 lip 2011 (13 lat temu) 11 lip 2011
Data usunięcia 14 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 18, KATOWICE, 40-321, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAGDALENA SYLWIA NAPIERAŁA
Wspólnik
2011-07-11
2014-11-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ
DAWID NAPIERAŁA
Wspólnik
2011-07-11
2014-11-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ
NORBERT ADRIAN TRZOP
Wspólnik
2014-11-27
2015-05-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
WIESŁAW KAZIMIERZ SEMENOWICZ
Wspólnik
2015-05-19
2016-03-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ
PIOTR SŁAWOMIR MIZERSKI
Wspólnik
2016-03-11
2019-11-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE.
MAGDALENA SYLWIA NAPIERAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-11
2014-11-27
DAWID NAPIERAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-11
2014-11-27
NORBERT ADRIAN TRZOP
PREZES ZARZĄDU
2014-11-27
2015-05-19
WIESŁAW KAZIMIERZ SEMENOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-05-19
2015-09-11
PIOTR SŁAWOMIR MIZERSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-11
2017-09-11
2011-07-11
2014-11-27
VITAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-11
2014-11-27
PODMIEJSKA, 38, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
2014-11-27
2015-05-19
SIENKIEWICZA, 11, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA
2015-05-19
2016-03-11
UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO, 29, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie