KRS 0000307658
NIP5272575160
REGON14143491800000
NazwaSAIPH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAIPH INVESTMENTS
Data rejestracji 06 cze 2008 (16 lat temu) 06 cze 2008
Data usunięcia 20 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CYBERNETYKI, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANALUIS JUNGUITO LORING
reprezentant
SANTIAGO MERCADE VILA
Beneficjent
Wspólnik
2008-06-06
2008-12-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01571658600000
Wspólnik
2008-12-01
2022-01-20
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁOTYCH
14030962500000
LAYETANA DEVELOPMENT PARTNERS 1-B SOCIEDAD ANONIMA
Wspólnik
2020-01-30
2022-01-20
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁOTYCH
LAYETANA DEVELOPMENT PARTNERS 1 SOCIEDAD ANONIMA
Wspólnik
2020-01-30
2022-01-20
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁOTYCH
MACIEJ MOSIEJ
Likwidator
2010-12-13
2014-09-19
LUIS RAFAEL JUNGUITO LORING
Likwidator
2014-09-19
2019-07-18
LUIS RAFAEL JUNGUITO LORING
Likwidator
2020-10-23
2022-01-20
SANTIAGO MERCADE VILA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU DWÓCH SPÓŁEK PRAWA HISZPAŃSKIEGO (LAYETANA DEVELOPMENT PARTNERS 1, S.A. ORAZ LAYETANA DEVELOPMENT PARTNERS 1-B, S.A.) BĘDĄCYCH WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
KENNETH ANTHONY MORGAN
PREZES ZARZĄDU
2008-06-06
2008-12-01
1964-04-25
IGNACIO PIGRAU LAZARO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-01
2010-12-13
MARIA ISABEL MELENDEZ CRESPO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-01
2010-12-13
2008-06-06
2010-12-13
SAIPH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-13
2019-07-18
SAIPH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2008-06-06
2008-12-01
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2008-12-01
2014-09-19
JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie