KRS 0000075644
NazwaGEMEX TRADING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGEMEX TRADING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaGEMEX TRADING AG SPÓŁKA AKCYJNA
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 12 maj 2005 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres CYBERNETYKI, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego NEUHOFSTRASSE, 4, BAAR, 6340, BAAR/ZUG, SZWAJCARIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJURENATA KRYSTYNA JUSZKIEWICZ
DYREKTOR ODDZIAŁU
2002-01-08
2002-02-22
MICHA ZSCHUCKELT
DYREKTOR ODDZIAŁU
2002-02-22
2004-02-16
CARSTEN WOLFF
Prokurent
2002-01-08
2005-05-12
ŁĄCZNA
BODO FRITZ RICHTER
Prokurent
2002-01-08
2005-05-12
ŁĄCZNA
HARRIET MLAKAR
Prokurent
2002-01-08
2005-05-12
ŁĄCZNA
ERNST WIEMANN
Prokurent
2002-01-08
2005-05-12
ŁĄCZNA
MARKUS TRINKLER
Prokurent
2002-01-08
2005-05-12
ŁĄCZNA
JOACHIM SUHR
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2005-05-12
STEPHAN ULRICH
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2005-05-12
GEORG HEINRICH FLEGLER
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2005-05-12
ANDREAS RENGGLI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2005-05-12
LEO GRANZIOL
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2005-05-12
MICHA ZSCHUCKELT
Likwidator
2004-02-16
2005-05-12
ORGAN REPREZENTACJIRADA ZARZĄDZAJĄCA
Sposób reprezentacjiWSZYSTKIE OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI, W TYM PROKURENCI, SĄ UMOCOWANE DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z DRUGĄ OSOBĄ.
GEORG HEINRICH FLEGLER
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY ZARZĄDZAJĄCEJ
2002-01-08
2005-05-12
PETER LERCH
DYREKTOR
2002-01-08
2005-05-12
JOACHIM SUHR
PRZEWODNICZĄCY RADY ZARZĄDZAJĄCEJ
2002-01-08
2005-05-12
STEPHAN ULRICH
CZŁONEK RADY ZARZĄDZAJĄCEJ
2002-01-08
2005-05-12
DIDIER BOLLAG
DYREKTOR
2002-01-08
2005-05-12
BERND HANEMANN
DYREKTOR
2002-01-08
2005-05-12
ANDREAS RENGGLI
CZŁONEK RADY ZARZĄDZAJĄCEJ
2002-01-08
2005-05-12
LEO GRANZIOL
CZLONEK RADY ZARZĄDZAJĄCEJ
2002-01-08
2005-05-12
2002-01-08
2004-02-16
GEMEX TRADING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie