KRS 0000297904
NIP9571007810
REGON22063394700000
Nazwa"BIOWIND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIOWIND
Data rejestracji 25 sty 2008 (17 lat temu) 25 sty 2008
Data usunięcia 08 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 58, LUBIN, 59-301, LUBIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJKATARZYNA BOŻENA NAGÓRSKA PROTASIUK
Wspólnik
2008-01-25
2009-02-09
668 UDZIAŁÓW WARTOŚĆ NOMINALNA 33.400,00 PLN
KRZYSZTOF ZYGMUNT ZIELIŃSKI
Wspólnik
2008-01-25
2009-02-09
332 UDZIAŁY WARTOŚĆ NOMINALNA 16.600,00 PLN
Wspólnik
2009-02-09
2015-01-08
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
39039079200000
JOANNA HELENA ŚLĘZAK MŁYNARCZYK
Likwidator
2014-01-14
2015-01-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI.
KRZYSZTOF ZYGMUNT ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-25
2009-02-09
WOJCIECH ZDZISŁAW SWAKOŃ
PREZES ZARZĄDU
2009-02-09
2009-07-20
ADAM SEBASTIAN SIWEK
PREZES ZARZĄDU
2009-07-20
2012-01-04
RYSZARD JAŚKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-04
2012-09-13
BRONISŁAW RYBKA
PREZES ZARZĄDU
2012-09-13
2013-09-11
JOANNA HELENA ŚLĘZAK MŁYNARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-09-11
2014-01-14
2008-01-25
2014-01-14
"BIOWIND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-25
2009-02-09
JAŚKOWA DOLINA, 6, GDAŃSK, 80-252, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie