KRS 0000343843
NIP5932560800
REGON22091869600000
NazwaNOVA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOVA INVEST
Data rejestracji 09 gru 2009 (15 lat temu) 09 gru 2009
Data usunięcia 29 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4723Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYKATARZYNA BOŻENA NAGÓRSKA PROTASIUK
Wspólnik
2009-12-09
2015-11-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁ
ADAM MARIAN PROTASIUK
Wspólnik
2009-12-09
2015-11-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁ
KATARZYNA NALEPKO
Wspólnik
2015-11-03
2020-09-29
990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 49.500,00 ZŁOTYCH ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU
ADAM MARIAN PROTASIUK
PREZES ZARZĄDU
2009-12-09
2013-09-26
MARLENA KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-11-03
2020-09-29
PIOTR SZYMON TOMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-09-26
2015-11-03
2009-12-09
2014-11-24
SKŁAD BUDOWLANY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-11-24
2015-11-03
DWÓR MYSINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-09
2013-09-26
ROŻENTAL, 19, ROŻENTAL, 83-130, PELPLIN, POLSKA
2013-09-26
2015-11-03
44, GRABOWIEC, 83-212, BOBOWO, POLSKA
2015-11-03
2016-10-25
UL. RYBACKA, 31B, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
2016-10-25
2017-06-09
UL. ŁOWICKA, 15, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
2017-06-09
2019-08-01
UL. STARY RYNEK, 66-67, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
TW4520019005729
2023-06-26
2023-11-02
3201.35 PLN
TW4520019005729
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział Elbląg
TW4520019005731
2023-06-26
2023-11-02
1162.27 PLN
TW4520019005731
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział Elbląg
TW4520019005733
2023-06-26
2023-11-02
381.68 PLN
TW4520019005733
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział Elbląg
TW4520019005734
2023-06-26
2023-11-02
375.5 PLN
TW4520019005734
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział Elbląg
TW4520019005730
2023-06-26
2023-11-02
6257 PLN
TW4520019005730
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział Elbląg
TW4520019005732
2023-06-26
2023-11-02
1143.92 PLN
TW4520019005732
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział Elbląg
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie