KRS 0000279904
NIP7822387425
REGON30051762700000
NazwaWUTEBE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaWUTEBE
Data rejestracji 02 maj 2007 (17 lat temu) 02 maj 2007
Data usunięcia 20 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ROMANA MAYA, 11, POZNAŃ, 61-371, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1042500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1042500,00 PLN
Wartość nominalna akcji750,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1390
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIANDRZEJ OKUPNIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-02
2013-06-20
WITOLD EDWARD KAWECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-02
2010-06-01
JAN STEFANEK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-02
2013-06-20
LESŁAW AUGUSTYN ŁUCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-06-01
2013-06-20
RYSZARD MICHOŃSKI
Prokurent
2009-06-24
2009-09-21
SAMOISTNA
ANDRZEJ JUNGERMANN
Prokurent
2009-09-21
2010-06-01
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST DWU LUB TRZYOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO RÓWNOWARTOŚCI 25.000 EURO WYSTARCZY ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA WOLI POWODUJĄCE ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
LESŁAW AUGUSTYN ŁUCZAK
PREZES
2007-05-02
2010-06-01
RYSZARD MICHOŃSKI
CZŁONEK
2007-05-02
2009-06-24
MACIEJ STAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-06-01
2012-02-10
LESZEK POKORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-01
2012-02-10
PIOTR LESZEK KARBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-02-10
2012-09-12
LESZEK POKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-09-12
2013-06-20
2007-05-02
2013-02-22
PROMAG - SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA
2007-05-02
2009-06-24
ROMANA MAYA, 1, POZNAŃ, 61-371, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie