KRS 0000264295
NIP5222825301
REGON14070124000000
NazwaLDP LOGISTICS DISTRIBUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLDP LOGISTICS DISTRIBUTION PARTNERS
Data rejestracji 20 wrz 2006 (18 lat temu) 20 wrz 2006
Data usunięcia 20 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 21, PASS, 05-870, BŁONIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 114900,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZBIGNIEW GERASIK
Wspólnik
2006-09-20
2007-04-05
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁOTYCH
RADOSŁAW ZBIGNIEW DUDKIEWICZ
Wspólnik
2006-09-20
2007-04-05
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁOTYCH
ANNA MARIA MAJ
Wspólnik
2007-04-05
2011-01-28
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
IWONA WĘGLICKA
Wspólnik
2007-04-05
2011-01-28
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MATEUSZ GADECKI
Wspólnik
2011-01-28
2018-12-20
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
PIOTR WĘGLICKI
Wspólnik
2012-09-21
2014-06-09
100 UDZIAŁÓW KAŻDY WARTY 100,00 ZŁ ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 10000,00 ZŁ
DANIEL MACIEJ KORBUS
Wspólnik
2014-06-09
2018-12-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
Wspólnik
2015-01-08
2018-12-20
649 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.900,00 ZŁ
01717467500000
ANDRZEJ ZAWISTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-10-13
2018-12-20
DAMIAN KIEBLESZ
Członek Organu Nadzoru
2017-10-13
2018-12-20
JEAN-FRANCOIS FAUCHER
Członek Organu Nadzoru
2015-01-08
2017-10-13
1972-01-01
PIOTR STENCEL
Członek Organu Nadzoru
2015-01-08
2017-10-13
KAROL ŻBIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-01-08
2017-02-22
RAFAŁ DARIUSZ ROSZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-10-13
2018-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW GERASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-20
2007-04-05
RADOSŁAW ZBIGNIEW DUDKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-20
2007-04-05
ANNA MARIA MAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-05
2011-04-29
IWONA WĘGLICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-05
2010-05-11
MAREK KRZYSZTOF BIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-05
2008-06-10
MATEUSZ GADECKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-11
2017-10-13
IWONA WĘGLICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-29
2014-06-09
DANIEL MACIEJ KORBUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-09
2018-12-20
2006-09-20
2007-04-05
POLSKA GRUPA DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-09-20
2007-05-11
KSIĘŻYCOWA, 1, WARSZAWA, 01-934, WARSZAWA, POLSKA
2007-05-11
2008-06-10
CYBERNETYKI, 7 B. 1A, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
2008-06-10
2009-10-12
HEROLDÓW, 6, WARSZAWA, 01-991, WARSZAWA, POLSKA
2009-10-12
2012-09-21
3-MAJA, 8, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
2012-09-21
2016-06-13
MOSZNA PARCELA, 29, MOSZNA PARCELA, 05-840, BRWINÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie