KRS 0000259432
NIP5492259001
NazwaPROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROINWEST
Data rejestracji 30 cze 2006 (18 lat temu) 30 cze 2006
Data usunięcia 15 cze 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEMIKÓW, 1, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 56000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #45 BUDOWNICTWO #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2006-06-30
2009-06-15
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56000 ZŁ ZŁ
07083506100000
PAWEŁ ARTUR HARNAS
Likwidator
2006-11-20
2007-03-13
JERZY SKWARK
Likwidator
2007-03-13
2008-10-22
JACEK MARCIN BIENIAK
Likwidator
2008-10-22
2009-06-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNI WSPÓLNIE
PAWEŁ ARTUR HARNAS
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2006-06-30
2006-11-20
2006-06-30
2006-11-20
PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie