KRS 0000256832
NIP7542866691
REGON16007732300000
NazwaSTOWARZYSZENIE WYKONAWCÓW DACHÓW PŁASKICH I FASAD DAFA
Krótka nazwaWYKONAWCÓW DACHÓW PŁASKICH I FASAD DAFA
Data rejestracji 18 maj 2006 (18 lat temu) 18 maj 2006
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres J. CYGANA, 4, OPOLE, 45-131, OPOLE, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 7542866691
data rejestracji 18 maj 2006
status Czynny
40114017880000513314001001
mBank Oddział Korporacyjny Opole
ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJANDRZEJ STĘPKOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF ROGOSZ
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF ROGOSZ
Beneficjent
MARZENA MAJ
Beneficjent
PIOTR SZYMCZYK
Beneficjent
PIOTR SZYMCZYK
zgłaszający - członek zarządu
ANETA TERESA KOLASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2024-08-06
MAREK LISIAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-05-18
2009-07-01
PAWEŁ ŁUKASZ FISZER
Członek Organu Nadzoru
2006-05-18
2012-10-08
HENRYK PIOTR JARNOT
Członek Organu Nadzoru
2006-05-18
2009-07-01
WITOLD MIROSŁAW MAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
2012-10-08
MACIEJ WIKTOR BORODZICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
2015-07-28
ZBIGNIEW ANDRZEJ WDOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-10-08
2015-07-28
WOJCIECH WŁADYSŁAW CAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-28
2019-01-16
JAROSŁAW KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-07-28
2022-01-03
MARIUSZ PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2015-07-28
2019-01-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO, A POWYŻEJ TEJ KWOTY - 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO.
JAKUB ADAM KRZANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-08-06
PIOTR PAWEŁ SZYMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2024-08-06
ZBIGNIEW ANDRZEJ WDOWIAK
PREZES
2006-05-18
2009-07-01
ZBIGNIEW ANDRZEJ WDOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-01
2012-10-08
BRUNON FRANCISZEK GOGOL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-18
2012-10-08
WITOLD MIROSŁAW MAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-18
2009-07-01
TOMASZ ANDRZEJ KOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-18
2007-08-08
MIROSŁAW BRONISŁAW WRÓBLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-18
2012-10-08
ANATOL PANFILUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-08
2012-10-08
JOANNA ZOFIA BURZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-07-01
2012-10-08
2006-05-18
2023-10-06
STOWARZYSZENIE WYKONAWCÓW DACHÓW PŁASKICH I FASAD
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie