KRS 0000219903
NIP8992520148
REGON93303324700000
NazwaFARMA WIATROWA "ŁEBCZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFARMA WIATROWA "ŁEBCZ"
Data rejestracji 19 paź 2004 (20 lat temu) 19 paź 2004
Data usunięcia 26 maj 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 10, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄTOMASZ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2004-10-19
2007-01-23
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WOJCIECH ZIELIŃSKI
Wspólnik
2004-10-19
2007-01-23
50 (PIEĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
E. DISNATUR ERNEUERBARE ENERGIEN GMBH
Wspólnik
2007-01-23
2014-05-26
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
SEBASTIAN NOSTER
Prokurent
2007-01-23
2010-07-06
1978-03-29
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
PIOTR DARIUSZ HORODYSKI
Prokurent
2007-01-23
2010-09-27
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MONIKA STYPUŁKOWSKA
Prokurent
2011-02-24
2013-01-31
PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM)
PRZEMYSŁAW OTAWSKI
Prokurent
2013-01-31
2014-05-26
PROKURA ŁĄCZNA (Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-19
2007-01-23
SEBASTIAN NOSTER
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2010-07-06
2014-05-26
1978-03-29
MONIKA STYPUŁKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-31
2014-05-26
TOMASZ ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-23
2007-07-02
WOJCIECH ZIELIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-19
2007-01-23
MARCEL HINTZ
PREZES ZARZĄDU
2007-01-23
2010-07-06
AXEL HOLLOPP
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-02
2013-01-31
2004-10-19
2007-01-23
ARMII KRAJOWEJ, 6 A, WROCŁAW, 50-541, WROCŁAW, POLSKA
2007-01-23
2010-07-06
MARCELIŃSKA, 90, POZNAŃ, 60-324, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie