KRS 0000219373
NIP5730104401
REGON00045211000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO "ANKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINWALIDÓW ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO "ANKA"
Data rejestracji 18 paź 2004 (20 lat temu) 18 paź 2004
Data usunięcia 02 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 14, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#1391Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH #1431Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI OBUWIA TEKSTYLNEGO BEZ NAKŁADANYCH SPODÓW #1439Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMARIA BUS
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2008-08-01
MARIA KOŹMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2005-07-15
IWONA GUŹNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2011-06-21
ALICJA KAZIMIERA HADRJAN
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2008-08-01
ZENON PRZYGÓDZKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2008-08-01
EWA BRONDEL
Członek Organu Nadzoru
2005-07-15
2011-06-21
ALINA RAROK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-01
2016-12-02
ANNA SŁOMA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-01
2016-12-02
BOŻENA UTRATNA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-01
2011-06-21
JOLANTA KARZEŁ
Członek Organu Nadzoru
2011-06-21
2016-12-02
Likwidator
2012-07-06
2016-12-02
00817434300000
MARCIN DOMŻALSKI
Likwidator
2012-05-15
2012-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
WALDEMAR GRZEGORZ KOŚCIELNY
PREZES ZARZĄDU
2004-10-18
2012-05-15
REMIGIUSZ ANDRZEJ MESYJASZ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-10-18
2012-05-15
ŻANETA KRYSTYNA CZERWIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-18
2006-08-18
PRZEMYSŁAW MARCIN PRZYGÓDZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-20
2011-06-21
2004-10-18
2012-05-15
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO "ANKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie