KRS 0000029664
NIP6750004985
REGON00045306100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. E. DEMBOWSKIEGO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINWALIDÓW IM. E. DEMBOWSKIEGO
Data rejestracji 30 lip 2001 (23 lata temu) 30 lip 2001
Data usunięcia 23 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. BONARKA, 19, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRYSTYNA CZĄSTKA
Pełnomocnik
2007-12-21
2017-10-06
PEŁNOMOCNIK UMOCOWANY JEST DO SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ OSOBĄ OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI
ZDZISŁAW JÓZEF MARONA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2003-08-26
MAREK BOGUSŁAW UCHAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-08-24
2019-04-23
JERZY OPIELA
Członek Organu Nadzoru
2016-07-20
2019-04-23
RYSZARD ANDRZEJ MIERNICZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2007-07-04
WOJCIECH HYLA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-26
2007-07-04
STEFAN ZYGMUNT WODKA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-04
2015-08-24
JAROSŁAW RAFAŁ WOLAK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-04
2016-02-05
KRYSTYNA MARIA KOPTA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-04
2011-07-06
MAGDALENA KWINTA BIAŁY
Członek Organu Nadzoru
2011-07-06
2015-08-24
JERZY OPIELA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-06
2015-08-24
Likwidator
2017-10-06
2019-04-23
00817434300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW
MARIAN STANISŁAW MAŚLANKA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-30
2016-02-05
JAROSŁAW RAFAŁ WOLAK
PREZES ZARZĄDU
2016-02-05
2017-10-06
ZDZISŁAW KAROL NOWAK
PEŁNOMOCNIK
2001-07-30
2016-07-20
MIROSŁAWA OTYLIA SATOŁA
PEŁNOMOCNIK
2001-07-30
2007-12-21
KRYSTYNA DANUTA JANIA
PEŁNOMOCNIK
2001-07-30
2017-10-06
2001-07-30
2017-10-06
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. E. DEMBOWSKIEGO
2001-07-30
2017-10-12
WYBICKIEGO, 5, KRAKÓW, 31 - 261, KRAKÓW, POLSKA
2017-10-12
2017-12-07
UL. BONARKA, 19, KRAKÓW, 30-451, KRAKÓW, POLSKA
Wzrost kompetencji pracowników SI im.E.Dembowskiego - podstawą wzrostu efektywności w branży samochodowej
1 200 927,74 zł
774 747,20 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie