KRS 0000093023
NIP5740006551
REGON00045238600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ROZWÓJ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINWALIDÓW "ROZWÓJ"
Data rejestracji 21 lut 2002 (23 lata temu) 21 lut 2002
Data usunięcia 27 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 6, KŁOBUCK, 42-100, KŁOBUCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5740006551
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETANDRZEJ KAZIMIERZ SZCZEPANIAK
Pełnomocnik
2014-07-22
2021-01-27
PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA BIEŻĄCYCH SPRAW NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWEGO PRZEBIEGU PROCESU LIKWIDACYJNEGO SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW "ROZWÓJ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W KŁOBUCKU. PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI FIZYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z WYSYŁANIEM I ODBIERANIEM KORESPONDENCJI, PODPISYWANIA PISM, FAKTUR, UMÓW, WNIOSKÓW, FORMULARZY, CZEKÓW, LIST PŁAC, WNIOSKÓW O AKUMULACJĘ ŚRODKÓW ITP. (Z WYŁĄCZENIEM ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI).
ANDRZEJ BOGUMIŁ WORWĄG
Pełnomocnik
2013-06-14
2014-09-23
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS HANDLOWO-TECHNOLOGICZNYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ
DANUTA STANISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-11-06
2016-04-01
MARIAN ADAM CHUDY
Członek Organu Nadzoru
2013-11-06
2016-04-01
ZEFIRYNA KAŁUŻA
Członek Organu Nadzoru
2013-11-06
2014-11-14
JOLANTA BARBARA KABZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-11-06
2021-01-27
JERZY SŁONINA
Członek Organu Nadzoru
2016-04-01
2021-01-27
ANDRZEJ PIOTR MANIA
Członek Organu Nadzoru
2016-04-01
2021-01-27
EWA DOROTA KOSOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-10-31
2021-01-27
KRYSTYNA DUDKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2002-10-29
STANISŁAW KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2005-07-26
MARIAN ADAM CHUDY
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2005-07-26
Likwidator
2014-07-22
2021-01-27
00817434300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA/PEŁNOMOCNIK/. ZARZĄD SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI NA PIŚMIE W TEN SPOSÓB,ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI PODPISUJĄCY ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
HENRYK GRZYBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2004-12-10
ZBIGNIEW ZAJĄC
CZŁONEK ZARZĄDU Z-CA PREZESA DS. TECHNICZNYCH
2002-02-21
2004-04-30
MIROSŁAW STANISŁAW JANIK
CZŁONEK ZARZĄDU Z-CA PREZESA DS. HANDLU I REHABILITACJI
2002-02-21
2008-06-23
ANDRZEJ BOGUMIŁ WORWĄG
PREZES ZARZĄDU KIEROWNIK OGÓLNY SPÓŁDZIELNI
2004-12-10
2013-06-14
BOŻENA WIESŁAWA STĘPIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU Z-CA PREZESA DS. EKONOMICZNYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY
2004-12-10
2005-07-26
MARIAN ADAM CHUDY
CZŁONEK ZARZĄD - ZASTĘPCA PREZESA DS. ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO I PRODUKCJI
2008-06-23
2013-11-07
ANDRZEJ KAZIMIERZ SZCZEPANIAK
PREZES ZARZĄDU KIEROWNIK OGÓLNY SPÓŁDZIELNI
2013-07-12
2014-07-22
ZUZANNA ALINA MINKINA
ZASTĘPCA PREZESA - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2013-11-06
2014-07-22
2002-02-21
2014-07-22
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW"ROZWÓJ"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie