KRS 0000058726
NIP6440515740
REGON00045221600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "NAPRZÓD" W SOSNOWCU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINWALIDÓW "NAPRZÓD" W SOSNOWCU
Data rejestracji 07 lis 2001 (23 lata temu) 07 lis 2001
Data usunięcia 13 maj 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MIKOŁAJCZYKA, 59, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3150Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH #3210Z PRODUKCJA INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJÓZEF PAWEŁ OGAZA
Członek Organu Nadzoru
2012-04-11
2014-05-13
JAN EDWARD WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-11
2014-05-13
ANNA BOŻENA BRÓDKA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-04
2012-04-11
MARIA WŁADYSŁAWA ZDENKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-04
2012-04-11
JÓZEF PAWEŁ OGAZA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-04
2012-04-11
ANDRZEJ MARIAN ULANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-04
2012-04-11
MAREK IRENEUSZ BRELA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-04
2012-04-11
ANDRZEJ WŁADYSŁAW ŁYKO
Członek Organu Nadzoru
2012-04-11
2014-05-13
LESZEK IGNACY MENTEL
Członek Organu Nadzoru
2012-04-11
2014-05-13
ANDRZEJ WIKTOR DOBRZAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-11
2014-05-13
Likwidator
2012-04-11
2014-05-13
00817434300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
ZBIGNIEW WACŁAW KRĘŻEL
PREZES ZARZĄDU
2001-11-07
2012-04-11
2001-11-07
2012-04-11
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "NAPRZÓD" W SOSNOWCU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie