KRS 0000063476
NIP6270011790
REGON00045215600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ODRODZENIE" W CHORZOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINWALIDÓW "ODRODZENIE" W CHORZOWIE
Data rejestracji 20 lis 2001 (23 lata temu) 20 lis 2001
Data usunięcia 23 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RACŁAWICKA, 29, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIBARBARA GOLAS
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2003-01-30
URSZULA RENATA WIZNER
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2003-01-30
DANUTA BARBARA KSIĄŻKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2011-02-23
GABRIELA MARIA SKRZYPEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2003-01-30
WERONIKA MARIA BOMBA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2003-01-30
JÓZEF GOŁOMBEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2005-08-10
URSZULA ALICJA OTKA
Członek Organu Nadzoru
2009-05-13
2011-02-23
DOROTA ELŻBIETA WATOŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2005-08-10
ELŻBIETA TERESA TOMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2005-08-10
URSZULA ALICJA OTKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2005-08-10
Likwidator
2010-10-12
2011-02-23
00817434300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacji1. Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ PAR.51 PKT 2 NINIEJSZEGO STATUTU OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA W TRYBIE PAR.45 PKT 1 NINIEJSZEGO STATUTU; 2. ZARZĄD SKŁADA OŚWIADCZENIE WOLI NA PIŚMIE W TEN SPOSÓB, ŻE POD PIECZĄTKĄ Z NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY WYMIENIONE W PKT 1 ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
ŁUCJA MARIA KONIECZNA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-20
2002-05-27
ZOFIA HALINA BINIECKA
ZASTĘPCA PREZESA
2001-11-20
2003-01-30
ZOFIA HALINA BINIECKA
PREZES ZARZĄDU
2003-01-30
2009-05-13
GABRIELA MARIA SKRZYPEK
WICEPREZES ZARZĄDU DS.TECHNICZNYCH
2003-01-30
2009-05-13
GABRIELA MARIA SKRZYPEK
PREZES ZARZĄDU
2009-05-13
2010-10-12
GABRIELA ANNA LUPA
WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH-GŁÓWNA KSIĘGOWA
2009-05-13
2010-10-12
2001-11-20
2010-10-12
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ODRODZENIE" W CHORZOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie