KRS 0000204451
NIP9570883780
REGON19302970300000
Nazwa"MAGNUS ENERGY LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAGNUS ENERGY LOGISTICS
Data rejestracji 20 kwi 2004 (20 lat temu) 20 kwi 2004
Data usunięcia 12 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE@MAGNUSLOGISTICS.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #80 EDUKACJA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃWspólnik
2004-04-20
2006-06-23
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 ZŁ
19274782700000
ELŻBIETA MAŁGORZATA KIERSZKA
Wspólnik
2006-06-23
2010-12-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN
EWA BARBARA ROHDE
Wspólnik
2006-06-23
2010-12-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN
KAZIMIERZ RAMUS
Wspólnik
2010-12-23
2012-10-24
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BEATA MARIANNA ROHDE
Wspólnik
2010-12-23
2011-10-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
WOJCIECH DARIUSZ ROHDE
Wspólnik
2010-12-23
2011-01-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,-ZŁ.
MICHAŁ ANDRZEJ KIERSZKA
Wspólnik
2012-10-24
2019-02-12
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WOJCIECH DARIUSZ ROHDE
Prokurent
2006-06-23
2010-10-19
ROZŁĄCZNA (SAMODZIELNA)
BEATA MARIANNA ROHDE
Prokurent
2011-01-19
2011-10-27
SAMOISTNA
MICHAŁ ANDRZEJ KIERSZKA
Prokurent
2006-06-23
2011-01-14
ROZŁĄCZNA (SAMODZIELNA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JACEK DOBRZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-20
2005-12-02
MICHAŁ ANDRZEJ KIERSZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-20
2006-06-23
WOJCIECH DARIUSZ ROHDE
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-20
2006-06-23
ANNA STANISŁAWA IDZIASZEK
PREZES ZARZĄDU
2005-12-02
2006-06-23
SŁAWOMIR EMIL PILAWA
PREZES ZARZĄDU
2006-06-23
2010-10-19
WOJCIECH DARIUSZ ROHDE
PREZES ZARZĄDU
2010-10-19
2011-01-19
KAZIMIERZ RAMUS
PREZES ZARZĄDU
2011-01-19
2012-10-24
MICHAŁ ANDRZEJ KIERSZKA
PREZES ZARZĄDU
2012-10-24
2017-01-16
2004-04-20
2010-12-23
"MAGNUS-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-20
2006-07-12
MIGOWSKA, 54 D, GDAŃSK, 80-287, GDAŃSK, POLSKA
2006-07-12
2011-10-27
CIENISTA, 16 D, GDAŃSK, 80-046, GDAŃSK, POLSKA
2011-10-27
2013-12-13
KRÓLOWEJ JADWIGI, 67, GDAŃSK, 80-034, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie