KRS 0000198330
NIP5262191050
REGON01299644400000
NazwaMERRILL LYNCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMERRILL LYNCH POLSKA
Data rejestracji 04 mar 2004 (21 lat temu) 04 mar 2004
Data usunięcia 20 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMERRILL LYNCH GROUP, INC.
Wspólnik
2004-03-04
2013-11-08
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49950 ZŁOTYCH
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INC.
Wspólnik
2013-11-08
2017-01-20
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950,00 ZŁOTYCH
PETER PAUL KEEGAN
Likwidator
2016-06-06
2017-01-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY, PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
DENNIS JOSEPH REYNARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-04
2011-12-06
MICHAŁ TOMASZ KRUPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-06
2016-02-19
PETER PAUL KEEGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-19
2016-06-06
2004-03-04
2016-06-06
MERRILL LYNCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-04
2016-07-26
AL. JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie