KRS 0000178188
NIP7281078692
REGON47130420600000
NazwaAQUARIUS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAQUARIUS -
Data rejestracji 30 paź 2003 (21 lat temu) 30 paź 2003
Data usunięcia 05 lip 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KOŚCIUSZKI, 3, ŁÓDŹ, 90-418, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 110000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #9524Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO #9529Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ GRZEGORZ KULIKIEWICZ
Wspólnik
2003-10-30
2013-03-01
44 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.000 ZŁ
DARIUSZ TADEUSZ ANTCZAK
Wspólnik
2003-10-30
2013-03-01
176 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 88.000 ZŁ
Wspólnik
2013-03-01
2013-07-05
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110000ZŁ
47159456900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ ANDRZEJ KACZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-30
2011-06-14
ALEKSANDRA MICHALAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-30
2013-07-05
DARIUSZ ANTCZAK
PREZES ZARZĄDU
2011-06-14
2013-07-05
2003-10-30
2009-05-11
"DEANTE ŁÓDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-30
2007-09-04
PIOTRKOWSKA, 276, ŁÓDŹ, 90- 457, ŁÓDŹ, POLSKA
2007-09-04
2012-04-16
TUWIMA, 97, ŁÓDŹ, 90-031, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie